2013-12-18: Firma: Capitalinvest Vermögensverwaltung UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Wrangelstraße 6/7, 12165 Berlin; Gegenstand: der An- und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; die Verwaltung und Bewirtschaftung eigenen Grundbesitzes; die Verwaltung eigenen Vermögens; die Übernahme der Geschäftsführung und die Beteiligung an Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Unternehmenszweck, insbesondere als persönlich haftende Gesellschafterin; Stamm- bzw. Grundkapital: 300,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: 1.
Altundag, Fatih, *11.02.1988, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 12.09.2013
2014-01-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Tauentzienstraße 16, 10789 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Altundag, Fatih; Geschäftsführer: 2.
Haupold, Karl Uwe, *15.02.1957, Erkner
2014-02-12: Firma: Capitalinvest Vermögensverwaltung GmbH; Gegenstand: Der An- und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; die Verwaltung und Bewirtschaftung eigenen Grundbesitzes; die Verwaltung eigenen Vermögens; die Übernahme der Geschäftsführung und die Beteiligung an Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichen Unternehmenszweck, insbesondere als persönlich haftende Gesellschafterin, Vermittlung von Versicherungen, Bausparverträgen, Finanzierungen, Kredite, Kapital- und lnvestmentanlagen. Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes werden nicht ausgeübt. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Veranstaltung von Reisen, die Vermittlung von Reisen und sonstigen Reisedienstleistungen sowie die Vermittlung von Flug- und sonstigen Transportdienstleistungen sowie verwandte und dienliche Geschäfte; der Erwerb und der Handel von und mit Beteiligungen an Unternehmen im ln- und Ausland; der Erwerb und der Handel von und mit bebauten und unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im ln- und Ausland, Immobilien und lmmobilienanteilen, das Halten von Vermögensgegenständen, deren Verwaltung, die Vermietung, Verpachtung und sonstige Fruchtziehung, die Veräußerung der Vermögensgegenstände oder ihre Verwertung in sonstiger Weise. Tätigkeiten gem. §34 c GewO werden ausgeführt. Finanztätigkeiten gem. KWG werden nicht ausgeführt. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Vermittlung von Dienstleistungen aller Art, auch online, einschließlich der Entwicklung und des Aufbaus neuer Vertriebswege, auch Vermittlung für Telekommunikation, Gas, Strom, internationales Domaingeschäft, Domain Reseller, Homepage und Software Programmierung und Vermarktung sowie verwandte und dienliche Geschäfte. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Haupold, Karl Uwe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.01.2014 ist das Stammkapital auf 25.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2016-07-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Haupold, Karl Uwe; Geschäftsführer: 3.
Brillowski, Sascha, *17.08.1990, Rüdersdorf bei Berlin OT Herzfelde; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-01-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Brillowski, Sascha; Geschäftsführer: 4.
Shefaat, Amir Hossein, *04.04.1970, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-09-27: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Tile-Wardenberg-Straße 5, 10555 Berlin
2017-11-03: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Tile-Wardenberg-Straße 6/Ecke Jagowstraße 4, 10555 Berlin
2020-02-24: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Shefaat, Amir Hossein; Geschäftsführer: 5.
Schäfer, Tessina Nicole, *13.03.1977, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-03-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Schäfer, Tessina Nicole
2021-06-03: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Holzstraße 8, 13359 Berlin; Geschäftsführer: 6.
Aslani, Mohammad Ehsan, *22.07.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Shefaat, Amir Hossein, *04.04.1970, Berlin; Einzelprokura
2021-11-17: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Shefaat, Amir Hossein
2022-04-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Aslani, Mohammad Ehsan; Geschäftsführer: 7.
Ropers, Siegfried, *11.07.1956, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-06-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Eisenacher Straße 10, 10777 Berlin