2014-01-07: Bestellt als Geschäftsführer: Dunz, Angela, Gerabronn, *26.10.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert bei Geschäftsführer: Dunz, Karl Heinz, Gerabronn, *16.08.1941, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Dunz, Karl Heinz, Gerabronn, *16.08.1941.