2013-03-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.02.2013. Geschäftsanschrift: Wilhelm-Maybach-straße 2, 74354 Besigheim. Gegenstand: Entwicklung, Herstellung, Verpackung und der Vertrieb pharmazeutischer Produkte, Nahrungsergänzungsmittel, Diätetika und Medizinprodukte aller Art und die Forschung und Beratung auf diesen Gebieten. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Schneider, Benedikt, Backnang, *05.03.1954, einzelvertretungsberechtigt.
2014-07-15: Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 5 (Verfügung über Geschäftsanteile, Ankaufsrecht) und § 12 (Tod eines Gesellschafters) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 100.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 200.000,00 EUR. Erteilt: Einzelprokura: Gebauer, Rainer, Berlin, *20.03.1958.
2018-12-10: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kalbe, Jochen, Leichlingen, *22.05.1960, einzelvertretungsberechtigt.
2019-09-26: Bestellt als Geschäftsführer: Gebauer, Rainer, Berlin, *20.03.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schneider, Benedikt, Backnang, *05.03.1954. Prokura erloschen: Gebauer, Rainer, Berlin, *20.03.1958.
2022-02-15: Bestellt als Geschäftsführer: Khanna, Kavita, Genf / Schweiz, *04.08.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.