2016-12-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.11.2016 mit Nachtrag vom 01.12.2016. Geschäftsanschrift: Münchner Straße 54, 82069 Schäftlarn-Hohenschäftlarn. Gegenstand des Unternehmens: Aufbau, Entwicklung und Betrieb einer elektronischen Plattform zum Bestimmen, Berechnen und Ankaufen offener Forderungen sowie damit verbundene Geschäfte. Geschäftstätigkeiten in verwandten Bereichen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Hoesch, Michael, Ebenhausen, *29.01.1959; Pfab, Tobias, München, *27.07.1970, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Birke-Dorn, Beatrix, Langenbernsdorf, *21.03.1974; Ebner, Angela, München, *27.10.1967.
2017-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 150.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 175.000,00 EUR.
2018-09-21: Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Münchner Straße 54, 82069 Hohenschäftlarn. Bestellt: Geschäftsführer: Knott, Georg, Breitbrunn, *25.08.1954; von Mutius, Constantin, Icking, *05.02.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Hoesch, Michael, Ebenhausen, *29.01.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-27: Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2019 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Maximiliansplatz 12 b, 80333 München. Prokura erloschen: Birke-Dorn, Beatrix, Langenbernsdorf, *21.03.1974.
2021-08-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weber, Joshua, Schäftlarn, *13.07.1993. Einzelprokura: Ebner, Angela, München, *27.10.1967.