2017-02-27: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.10.1977, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Stockstadt am Main (bisher Amtsgericht Aschaffenburg HRB 9117) nach Babenhausen beschlossen. Geschäftsanschrift: Hinter der Altdörfer Kirche 18, 64832 Babenhausen. Gegenstand: Entwicklung und der Vertrieb von Karosserie-Richtwerkzeugen, insbesondere der Caroliner Richtbank der Firma SAMEFA AB Kungsör, Schweden, und anderer Werkstatteinrichtungen in der Automobilbranche. Ferner die Planung und Konstruktion von Kfz.-Reparatur-Werkstätten, der Handel mit Zubehör, Werkstattbedarf und Ersatzteilen für Ausrüstungsgegenstände, Schulungen und Unterweisungen im Rahmen der vorstehenden Tätigkeiten. Stammkapital: 800.000,00 DEM. Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Claussen, Björn, Köln, *16.12.1976, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Björnermark, Karl Gunnar, Gothenburg / Schweden, *03.10.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Björnermark, Karl Gunnar, Gothenburg / Schweden, *03.10.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Della Rosa, Christian, Carpi/Italien / Italien, *20.08.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kraft, Stefan Thomas, Burghausen, *08.03.1970; Zanardi, Lorenzo, Reggio Emilia/Italien, *17.08.1981.
2020-07-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Claussen, Björn, Köln, *16.12.1976.
2021-08-31: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hüttemann, Natalie Isabelle Aline, Rodgau, *25.02.1991.