2019-11-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.09.2019. Geschäftsanschrift: Am Freien Feld 10/1, 73669 Lichtenwald. Gegenstand: Errichtung und Sanierung von Immobilien im eigenen Namen und für eigene Rechnung und nicht als Dienstleistung für Dritte. Stammkapital: 30.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführerin: Strahlendorf, Daniela, geb. Vix, Lichtenwald, *15.08.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Haider, Alexander, Blindenmarkt / Österreich, *07.09.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Haider, Alexander, Blindenmarkt / Österreich, *07.09.1975.