2008-08-11: Rechtsform geändert, nun: Kommanditgesellschaft. Firma geändert, nun: Cargo Direct GmbH &Co. KG. Eingetreten als Persönlich haftende Gesellschafterin: Cargo Direct Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH, Kassel (Amtsgericht Kassel HRB), mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Siebert, Thorsten, Hofgeismar, *13.11.1960; Vogel, Marko, Trendelburg, *08.12.1969.
2017-03-31: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Persönlich haftende Gesellschafterin: Cargo Direct Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH, Trendelburg , mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.