2006-03-31: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kämpfe-Burghardt, Klaus, geb. Kämpfe, Dettum, *09.04.1952. Bestellt: Geschäftsführer: Kaufmann, Joachim Friedrich, Ravensburg, *19.12.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-04-10: Bestellt Geschäftsführer: Jedicke, Hartmut, Berlin, *13.07.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Niemann, Viktor, Kaufmann, München. Prokura erloschen Jedicke, Hartmut, Berlin, *13.07.1953.
2009-08-18: Geschäftsanschrift: Völckerstr. 14-20, 22765 Hamburg. Einzelprokura: Dr. van Melis, Urban, Bönningstedt, *24.09.1967.
2012-03-09: Bestellt Geschäftsführer: Herre, Renate Martha, Münster, *21.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-03: Ausgeschieden Geschäftsführer: Humann, Klaus, Verlagskaufmann, Frankfurt am Main.
2013-04-23: Einzelprokura: Kühne, Frank Dieter, Hamburg, *27.10.1962.
2014-01-10: Bestellt Geschäftsführer: Schumacher-Gebler, Christian Mathias, München, *17.03.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Jedicke, Hartmut, München, *13.07.1953.
2014-12-01: Der mit der BONNIER Media Holding GmbH (nach Sitzverlegung und Firmenänderung jetzt: Bonnier Media Deutschland GmbH mit Sitz in München; Amtsgericht München, HRB 136800) am 09.06.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2016-03-01: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.02.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Lappan Verlag GmbH mit Sitz in Oldenburg (Amtsgericht Oldenburg, HRB 1612) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-11-07: Prokura erloschen Dr. van Melis, Urban, Bönningstedt, *24.09.1967.
2019-05-17: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Völckersstraße 14-20, 22765 Hamburg. Prokura erloschen Berger, Katja, Hamburg, *13.12.1976.
2020-04-16: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Koeppl, Alexander, Hamburg, *07.08.1974.
2020-05-28: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Nelson Verlag GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 113971) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2022-06-30: Geändert , nun Geschäftsführer: Kaufmann, Joachim Friedrich, Hamburg, *19.12.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Billmann, Marlene, Hamburg, *10.02.1988.