2008-01-31: Vertretungsbefugnis geändert, jetzt: Geschäftsführer: Beckers, Wilfried, Krefeld, *14.04.1930, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Rembs, Rudolf, Krefeld, *09.12.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-06: Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Carmen Präsente GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Beckers, Wilfried, Krefeld, *14.04.1930. Bestellt als Geschäftsführer: Rembs, Lucija, Krefeld, *12.04.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Rembs, Rudolf, Krefeld, *09.12.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Rembs, Thomas, Krefeld, *15.07.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-30: Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2021 beschlossen, das Stammkapital (DEM 150.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 76.693,78 um EUR 306,22 auf EUR 77.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in § 6 (Gesellschafterversammlung) und § 7 (Rechte und Pflichten der Gesellschafter) geändert. Neues Stammkapital: 77.000,00 EUR.