2005-11-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Spinnler, Werner, Erlenbach am Main, *04.06.1939. Bestellt: Geschäftsführer: Sethi, Thomas, Aschaffenburg, *11.12.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-11-04: Geschäftsanschrift: Goldbacher Straße 65, 63741 Aschaffenburg.
2017-01-24: Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2017 hat die Änderung der §§ 1 und 5 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Sulzbach. Geschäftsanschrift: Karolinenstraße 7 b, 63834 Sulzbach. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Sethi, Thomas, Sulzbach, *11.12.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.