2014-08-27: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.07.2014. Geschäftsanschrift: Justus-von-Liebig-Straße 2 a, 63128 Dietzenbach . Gegenstand: Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Stammkapital: 5.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Bauer, Stefan, Dietzenbach, *30.03.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Bauer, Stefan, Dietzenbach, *30.03.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Boujida, Driss, Frankfurt am Main, *07.03.1953.
2019-09-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Boujida, Driss, Frankfurt am Main, *07.03.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Kraus, Peter, Schmitten, *27.08.1952.