2015-10-05: Neue Geschäftsanschrift: Maurerstraße 40, 21244 Buchholz. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Uhlmann, Arno, Kaufmann, Rosengarten, *15.04.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Uhlmann, Arno, Kaufmann, Rosengarten, *15.04.1943. Geschäftsführer: Schiller, Marcel, Buchholz, *07.04.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Geändert, nun: Neue Firma: Carport Verwaltungsgesellschaft mbH.
2021-11-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Pechtl, Diana, Buchholz, *04.04.1963.