2016-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Schulz, Claudia, Scharnebeck, *29.09.1973.
2016-11-17: Bestellt als Geschäftsführer: Schulz, Claudia, Oldendorf / Luhe, *29.09.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Brücher, Roland, Adendorf, *18.01.1954.