2009-12-01: Änderung der Geschäftsanschrift: Johannes-Kepler-Straße 13, 54634 Bitburg. Geschäftsführer: Hau, Daniela, Nimshuscheid, *20.04.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Weiterhin Geschäftsführer: Hau, Margret, geb. Thiel, Kauffrau, Nimshuscheid, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Schneider, Daniela, Biersdorf, *20.04.1979.
2015-06-17: Bestellt als Geschäftsführer: Hau, Manfred, Nimshuscheid, *27.04.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-14: Änderung der Geschäftsanschrift: Westpark 2 C, 54634 Bitburg.