2009-04-06: Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: Casablanca Leuchten GmbH. Geschäftsanschrift: Herrnstraße 61, 63065 Offenbach am Main.
2013-04-02: Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Neu-Isenburg beschlossen. Neuer Sitz: Neu-Isenburg. Geschäftsanschrift: Hans-Böckler-Straße 16, 63263 Neu-Isenburg.
2013-05-21: Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Neu-Isenburg beschlossen. Neuer Sitz: Neu-Isenburg. Geschäftsanschrift: Hans-Böckler-Straße 16, 63263 Neu-Isenburg.
2017-01-06: Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2016 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 1,41 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen und den übrigen Gesellschaftsvertrag neugefasst. der Handel mit und die Herstellung sowie der Vertrieb von Lampen und Leuchten sowie alles damit Zusammenhängende. Neues Stammkapital: 25.566,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Weis, Jeremy, Frankfurt am Main, *21.06.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Weis, Dieter, Kaufmann, Offenbach am Main, *07.07.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-02: Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Dreieich beschlossen. Neuer Sitz: Dreieich. Geschäftsanschrift: Max-Planck-Straße 16, 63303 Dreieich.
2020-05-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Weis, Jeremy, Frankfurt am Main, *21.06.1987.