2008-02-04: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wermerskirch, Hans-Bernd, Wiesbaden, *22.12.1954.
2008-03-06: Vertretungsberechtigung v.A.w. geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Wermerskirch, Hans-Bernd, Wiesbaden, *22.12.1954.
2012-06-20: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Sonnenberger Straße 43, 65191 Wiesbaden. Einzelprokura: Benedikt, Daniela, Wiesbaden, *02.01.1962. Prokura erloschen: Wermerskirch, Hans-Bernd, Wiesbaden, *22.12.1954.
2012-07-20: Eintragung vom 14.06.2012 bzgl.Vertretungsbefugnis ergänzt: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Benedikt, Daniela, Wiesbaden, *02.01.1962.
2014-11-17: Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 3.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Neues Stammkapital: 28.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Schachtsiek, Bernd, Wiesbaden, *01.01.1950.
2020-01-02: Bestellt als Geschäftsführer: Pohn, Maximilian, Wiesbaden, *07.05.1994, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-25: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2021 hat die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.