2017-07-13: Bestellt als Geschäftsführer: Thelemann, Torsten, Hürth, *11.05.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-10: Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Absätze 1, 2 und 3 beschlossen. Ferner wurde § 14 und § 16 (Wettbewerb) neu gefasst.
2021-03-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Schwanke, Stefan, Kaufmann, Bad Münstereifel. Bestellt als Geschäftsführer: Corsten, Benedict, Köln, *18.08.1991, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.