2005-10-26: Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2005 hat die Änderung der §§ 3 (Stammkapital) und 5 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Roever, Luitpold, München, *12.02.1945. Die Geschäftsführerin heißt infolge Eheschließung nunmeh Darwich. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist jetzt der elektronische Bundesanzeiger.
2005-10-31: Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2005 hat die Änderung der §§ 3 (Stammkapital) und 5 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Roever, Luitpold, München, *12.02.1945. Die Geschäftsführerin heißt infolge Eheschließung nunmeh Darwich. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist jetzt der elektronische Bundesanzeiger.
2010-06-16: Geschäftsanschrift: Am Rosenkavalierplatz 12, 81925 München.
2020-09-29: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Darwich, Petra Maria Theresia, München, *20.12.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Darwich, Samir, München, *04.04.1947, einzelvertretungsberechtigt.