2008-11-14: Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; Goldhammer, Tanja, *08.06.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2009-04-20: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Am Pichelssee 9a, 13595 Berlin.
2016-08-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Goldhammer, Tanja; Geschäftsführer: 2.
Wienhold, Klaus-Herrmann, *27.12.1949, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wienhold, Klaus-Herrmann; Geschäftsführer: 3.
Scharlewski, Gunnar, *20.01.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-03-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Scharlewski, Gunnar; Geschäftsführer: 4.
Wienhold, Klaus-Hermann, *27.12.1949, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen