2015-07-03: Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Baumann, Frank, Sulzburg, *12.03.1956.
2018-01-23: Bestellt als Geschäftsführer: Baumann, Pascal Kilian Erich, Freiburg im Breisgau, *08.01.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Maiwald, Andreas Horst Richard, Freiburg im Breisgau, *16.05.1957.