2007-11-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Guilbert, Xavier Edouard Edmond Gustave, Den Haag/Niederlande, *01.02.1961. Geschäftsführer: Ferracci, Pascal, Den Haag, *29.01.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-30: Bestellt als Geschäftsführer: Visser, Robert Harmen Michael, Hilversum, Niederlande, *04.01.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Jeannest de Gyvés, Christophe Francois Arnaud Robert Marie, Den Haag/Niederlande, *05.05.1958.
2013-09-05: Bestellt als Geschäftsführer: Haak Wegmann, Mark, Rotterdam, Niederlande, *28.05.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mennekens, James A. E., Kortenberg/Belgien, *01.05.1965; Visser, Robert Harmen Michael, Hilversum, Niederlande, *04.01.1969.
2014-12-23: Der mit der Center Parcs Leisure Deutschland GmbH, Köln (Amtsgericht Köln HRB 36149) am 13.08.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2018-12-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Haak Wegmann, Mark, Rotterdam, Niederlande / Niederlande, *28.05.1968.
2021-01-18: Bestellt als Geschäftsführer: Caillère, Yann Yves Theodore Louis, Sèvres / Frankreich, *05.08.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ferracci, Pascal, Den Haag / Niederlande, *29.01.1969.
2021-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Caillère, Yann Yves Theodore Louis, Sèvres / Frankreich, *05.08.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Gervais, Franck André, Le Vesinet / Frankreich, *17.12.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.