2008-08-07: Prokura: 1. Neitzel, Carola, *14.09.1962, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2011-12-22: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Neitzel, Carola.
2014-02-13: Geschäftsführer: 3.
Grundmann, Oliver, *25.11.1960, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Büttner, Robert
2016-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Grundmann, Bärbel; Geschäftsführer: 4.
Brendel, Jana, *20.09.1975, Falkensee; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-03-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Grundmann, Oliver
2021-01-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bessemerstraße 24-26, 12103 Berlin