2014-05-02: Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen. Geschäftsanschrift: Poststraße 33, 66687 Wadern.
2017-08-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Wilhelm, Horst, Kraftfahrzeugmeister, Wadern. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nun: Geschäftsführer: Wilhelm, Uwe, Wadern, *03.04.1968; Wilhelm, Ronnie, Wadern, *25.10.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.