2008-03-14: Bestellt als Geschäftsführer: Küllmer, Heiner, Oedheim, *02.02.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wollmann, Detlev, Aurich, *25.08.1962.
2018-11-08: Bestellt als Geschäftsführer: Küllmer, Bente, Pforzheim, *09.05.1981; Küllmer, Jens, Bonn, *04.01.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Küllmer, Heiner, Oedheim, *02.02.1951.