2005-10-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.10.2005. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb von Gastronomiebetrieben jeder Art sowie Import und Export von Lebensmitteln, Möbeln und Dekorationsmaterial im Gastronomiebereich. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Kralev, Adrian, München, *18.06.1977; Torchiaro, Francesco, München, *30.08.1977; Torchiaro, Marcello, Weilheim, *20.10.1980, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Torchiaro, Alexandra, Weilheim, *30.08.1977.
2005-10-31: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.10.2005. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb von Gastronomiebetrieben jeder Art sowie Import und Export von Lebensmitteln, Möbeln und Dekorationsmaterial im Gastronomiebereich. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Kralev, Adrian, München, *18.06.1977; Torchiaro, Francesco, München, *30.08.1977; Torchiaro, Marcello, Weilheim, *20.10.1980, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Torchiaro, Alexandra, Weilheim, *30.08.1977.
2008-10-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Torchiaro, Francesco, München, *30.08.1977. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Torchiaro, Marcello, Weilheim, *20.10.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-04-25: Bestellt: Geschäftsführer: Torchiaro, Francesco, München, *30.08.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.