2012-11-19: Geschäftsanschrift: Mergenthaler Allee 25, 65760 Eschborn. Nicht mehr Geschäftsführer: Lee, Moo Soo, Seoul/Korea, *01.10.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Kim, Je Jin, Bad Soden am Taunus, *25.08.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-24: Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Frankfurt am Main beschlossen. Neuer Sitz: Frankfurt am Main. Geschäftsanschrift: Schloßstraße 13, 60486 Frankfurt am Main.
2018-05-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Kim, Je Jin, Bad Soden am Taunus, *25.08.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Lee, Chan Bok, Bad Homburg v. d. Höhe, *25.12.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.