2014-04-10: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Junkers, Bernd, München, *29.05.1944, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-14: Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2014 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und die Änderung des § 6 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 25.820,24 EUR.