2017-01-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Pape, Hannelore, Langenhagen, *01.05.1939.
2021-07-02: Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Pape, Christian, Hannover, *16.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Nachtigall, Lars, Bad Nenndorf, *28.08.1975.