2016-07-21: Prokura: 1.
Dunkel, Karin Helga, *09.01.1952, Berlin; Einzelprokura; 2.
Dunkel, Jörn, *12.06.1976, Boston; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 3.
Dunkel, Juliane, *11.04.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2021-07-01: Geschäftsführer: 2.
Bakx, Feike Gerben, *20.06.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Dunkel, Jörn