2018-03-22: Bestellt Geschäftsführer: Kurpisch, Bernward Josef, Hamburg, *03.04.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Ketelsen, Christian, Kaufmann, Hamburg. Name durch Eheschließung geändert und ausgeschieden Geschäftsführer: Stoltenberg-Kurpisch, Elke, Kauffrau, Hamburg.
2019-07-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Emil-Andresen-Straße 52, 22529 Hamburg.
2020-03-03: Ausgeschieden Geschäftsführer: Kurpisch, Bernward Josef, Hamburg, *03.04.1960. Bestellt Geschäftsführer: Stoltenberg-Kurpisch, Elke, Hamburg, *04.08.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.