2017-12-01: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.11.2017. Geschäftsanschrift: Krefelder Straße 32, 70376 Stuttgart. Gegenstand: Der Betrieb einer Marketingagentur. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: List, Christian, Stuttgart, *19.04.1971; Pohl, Dirk Hermann, Stuttgart, *01.08.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-15: Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Dauer) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: Christian List GastroConsult GmbH. Gegenstand geändert; nun: Beratung, Schulung und Marketing für die Gastronomie- und Eventbranche. Nicht mehr Geschäftsführer: Pohl, Dirk Hermann, Stuttgart, *01.08.1974.