2008-07-28: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Weinand, Armin, Reutlingen, *20.09.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-06-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Maier, Herbert, Modellschreiner, Reutlingen.
2013-06-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Weiß, Simon, Reutlingen, *26.01.1982.
2019-06-06: Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Tübingen, 22 IN 100/19) aufgelöst. Gemäß § 60 Abs. 1 GmbHG i.V. § 65 Abs. 1 GmbHG von Amts wegen eingetragen.