2007-07-23: Bestellt als Geschäftsführer: Siemering, Wilfried, Coesfeld, *14.07.1965. Nicht mehr Geschäftsführer: Lübbers, Wilfried, Osnabrück, *15.03.1944.
2009-08-31: Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Steuerbegünstigte Zwecke) beschlossen. Geschäftsanschrift: Iburger Str. 187, 49082 Osnabrück.
2011-03-21: Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Winkler, Michael, Osnabrück, *28.09.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Fissmann, Rudolf, Osnabrück, *26.03.1960; Dipl.-Kfm. Siemering, Wilfried, Osnabrück, *14.07.1965.
2011-06-20: Neue Geschäftsanschrift: Johannisfreiheit 1, 49074 Osnabrück.
2011-11-07: Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Steuerbegünstigte Zwecke) und die Einfügung eines § 9a (Ergebnisverwendung) beschlossen.
2011-12-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rauland, Tino, Osnabrück, *11.06.1980; Wewers, Hildegard, Münster, *30.11.1964.
2017-10-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Winkler, Michael, Osnabrück, *28.09.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Siemering, Wilfried, Coesfeld, *14.07.1965, gemeinsam vertretungsberechtigt mit Johannes Düvel. Bestellt als Geschäftsführer: Düvel, Johannes, Belm, *04.05.1963, gemeinsam vertretungsberechtigt mit Winfried Siemering. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-04-26: Bestellt als Geschäftsführer: Richter, Michael, Stade, *27.01.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Düvel, Johannes, Belm, *04.05.1963; Siemering, Wilfried, Coesfeld, *14.07.1965.
2019-05-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tinnefeld, Jens, Osnabrück, *24.09.1972.
2020-08-04: Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden § 5 (Steuerbegünstigte Zwecke), § 6 (Stammkapital und Stammeinlagen), § 9a (Ergebnisverwendung) und § 15 (Auflösung der Gesellschaft) geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin. Eine Kinder- und Jugendpsychiatrie ist davon ausgenommen.
2021-09-13: Berichtigung von Amts wegen zur laufenden Nr. 10, nun: Geschäftsführer: Richter, Michael, Stade, *27.01.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.