2010-07-15: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Blumenbach, Karen, Adendorf, *16.05.1965. Nicht mehr Geschäftsführer: Blumenbach, Antje, Rullstorf, *15.08.1969.
2010-09-09: Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2010 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand) beschlossen. Neue Firma: Christoph Blumenbach Vermietung GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: die Vermietung von eigenen Mietobjekten sowie die Fremdvermietung und die Verwaltung von Mietvertragsverhältnissen.