2009-01-07: Geschäftsanschrift: Hindenburgstr. 50, 49356 Diepholz. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Brendler, Carsten, 49356 Quernheim, *15.04.1970.
2017-01-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Gören, Tuncay, Lemförde, *19.06.1987.
2018-04-06: Geschäftsführer: Brendler, Carsten, 49448 Quernheim, *15.04.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Brendler, Carsten, 49448 Quernheim, *15.04.1970.
2021-01-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Brendler, Carsten, 49448 Quernheim, *15.04.1970.
2021-07-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Schliep, Volker, geb. Niermann, Marl, *13.08.1979. Prokura erloschen: Willnat, Kai-Christian, Diepholz, *08.01.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Schliep, Volker, geb. Niermann, Marl, *13.08.1979.