2005-05-30: Die Gesellschafterversammlung hat am 24.01.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen; es sodann um weitere 20.000,00 Euro auf 46.000,00 Euro zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern.
2005-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Cicciu, Carmela, Hagen, *28.09.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Cicciu, Margherita, Hagen, *26.05.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Cicciu, Gesualdo, Hagen, *07.02.1980. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Cicciu, Pasquale, Hagen, *29.06.1981.
2018-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Cicciu, Margherita, Hagen, *26.05.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Cicciu, Antonio, Hagen, *17.07.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Cicciu, Antonio, Hagen, *17.07.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Cicciu, Margherita, Hagen, *26.05.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.