2007-08-27: Bestellt als Geschäftsführer: Schif, Michiko, Stuttgart, *17.05.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-11: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Talgrabenstr. 6, 70499 Stuttgart. Nicht mehr Geschäftsführer: Schif, Wolfgang, Fellbach, *12.05.1945.