2010-03-19: Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Würzburg.
2015-06-12: Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Landvogt, Stefan, Wittighausen, *09.11.1967. Bestellt: Liquidator: Dr. Landvogt, Andrea Susanne, Kirkland, WA / Vereinigte Staaten, *08.11.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2017-11-29: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.