2010-09-13: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Hürttlen geb. Stahl, Silvia, Heuweiler, *08.01.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Hürttlen geb. Stahl, Silvia, Heuweiler, *08.01.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Leucht, Oskar, Hohberg, *07.09.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.