2006-10-23: V.A.w. gem. § 142 FGG eingetragen: Nicht mehr Geschäftsführer: Waschhöfer, Frank, Herten, *04.12.1961.
2007-11-21: Bestellt als Geschäftsführer: Raps, Darius Severin, Gelsenkirchen, *07.06.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-07-31: Geschäftsanschrift: Driburger Straße 21, 45896 Gelsenkirchen.