2013-12-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.10.2013. Geschäftsanschrift: Varrentrappstraße 53, 60486 Frankfurt am Main. Gegenstand: Akquisition, Abwicklung und Vermittlung von überregionalen Werbeaufträgen für regionale Print- und Onlinemedien - insbesondere monatlich erscheinende Veranstaltungsmagazine. Stammkapital: 30.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dittmann, Frank, Essen, *07.06.1959; Walter, Erk, Berlin, *29.05.1955, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Dittmann, Frank, Essen, *07.06.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Segler, Jörg, Magdeburg, *01.11.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.