2018-11-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Balsen, Georg Maria, Viersen, *06.03.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Balsen, Lara, Viersen, *21.10.1994, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-20: Nach Änderung der personenbezogenen Daten Geschäftsführer: Dammann, Ute, Viersen, *12.06.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.