2006-05-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.03.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Geschäftsführer: Cleff, Josefa, Goch, *22.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-01-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Jurgensstraße 4, 47574 Goch. Nicht mehr Geschäftsführer: Cleff, Gerald, Goch, *26.01.1962.