2006-02-10: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Nr. 4.1 (Stammkapital) und Nr. 12.1 (Jahresabschluss) beschlossen. Prokura erloschen und bestellt als weiterer Geschäftsführer: Hanacek, Henning, Bad Vilbel, *28.08.1959. Prokura erloschen: Marquardt, Frank, Berlin, *21.12.1963.
2006-12-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Rohmann, Bernward, Frankfurt/Main, *05.10.1951.
2007-02-16: Bestellt als Geschäftsführer: Küßner, Detlef, Neu-Anspach, *30.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ell, Thomas, Lampertheim, *29.04.1969.
2007-08-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Hanacek, Henning, Bad Vilbel, *28.08.1959.
2007-11-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Madeira, Cristina, Mainz-Kastel, *23.01.1971.
2008-03-17: Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4 (Stammkapital) beschlossen.
2008-04-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Cech, Boris, Partenheim, *02.03.1971; Matz, Holger, Idstein, *07.11.1977.
2011-07-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Michalzik, Thomas, Langenfeld, *27.05.1967.
2011-07-07: Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Factoring mit in Deutschland ansässigen Klienten.
2012-08-14: Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Punkt 1.1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Geändert, nun: Neue Firma: Close Brothers Factoring GmbH.
2013-10-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kessel, Carina, Mainz, *17.02.1982. Prokura geändert; nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ell, Thomas, Lampertheim, *29.04.1969. Nach Änderung des Wohnortes: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Madeira, Cristina, Mainz, *23.01.1971.
2015-02-27: Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2015 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 (bisher Gegenstand der Gesellschaft, nun: Gegenstand des Unternehmens), Ziffer 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), Ziffer 4 (Stammkapital) und Ziffer 7, jetzt Ziffer 5 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst worden.
2015-07-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Georg, Gerd, Harxheim, *19.10.1953.
2020-01-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Falkenberg, Tilly, Nieder-Olm, *18.08.1974. Prokura erloschen: Michalzik, Thomas, Langenfeld, *27.05.1967.