2018-09-18: Die Gesellschafterversammlung hat am 17.01.2017 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) und § 7 (Stimmanteil) zu ändern. Neue Geschäftsanschrift: Leinstr. 40-41, 31061 Alfeld . 26.000,00 EUR. Geändert, nun: Geschäftsführer: Kostrewa, Bruno, Alfeld , *21.09.1958. Nicht mehr Geschäftsführer: Stammler-Kostrewa, Heidi, Augenoptikermeisterin, Grünenplan.
2020-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Kostrewa, Bruno, Alfeld , *21.09.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Kostrewa, Michael, Wedemark, *22.11.1962.