2017-04-10: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.03.2017. Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Platz 2, 71522 Backnang. Gegenstand: Erstellung und Vertrieb von Softwareprodukten, Beratung von Bildungsinstituten und Unternehmen mit Aus-/Weiterbildungsbedarf. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Wenninger, Tobias, geb. Schüle, Backnang, *20.03.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-27: Bestellt als Geschäftsführer: Alves, Jasmin Ferreira, Backnang, *13.05.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wenninger, Tobias, geb. Schüle, Backnang, *20.03.1980.