2015-04-23: 4.2015. Geschäftsanschrift: Max-Keith-Straße 66, 45136 Essen. Gegenstand: An- und Verkauf von Wein und Spirituosen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Knauer, Carsten, Essen, *17.03.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Knauer, Carsten, Essen, *17.03.1964. Bestellt zum Geschäftsführer: Schimeczek, Heiko, Hamburg, *05.06.1967.
2019-11-28: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.11.2019 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag durch Einfügen von § 5a zu ändern.
2021-07-28: Bestellt zum Geschäftsführer: Knauer, Alexander, Hamburg, *08.05.1995, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Schimeczek, Heiko, Hamburg, *05.06.1967, einzelvertretungsberechtigt.