2017-07-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.6.2017. Geschäftsanschrift: Michael-Huber-Weg 18, 81667 München. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Vermarktung und Verteilung von physischen Produkten und Softwareprodukten sowie dienstleistungsbezogene kolorimetrische Tests. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Martinez-Hurtado, Juan Leonardo, München, *12.07.1985; Radu, Anda-Cristina, München, *20.04.1988; Westner, Dominik, München, *10.12.1968.
2017-10-18: Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2017 hat die Änderung des § 6 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2020-06-16: Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 18.750,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 43.750,00 EUR.