2014-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2014 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der Firma, des Gegenstandes und die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und Stammkapitalerhöhung beschlossen. Neue Firma: Commodus Versicherungsmakler GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen sowie die Durchführung von Schulungen als Dienstleister in demselben Bereich. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Humm, Maria Luise, Koblenz, *21.09.1940; Schlimpert, Renate Ilse, Mainz- Bretzenheim, *28.07.1932. Bestellt als Geschäftsführer: Schwarz, Andreas, Sulingen, *19.12.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-03-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Schwarz, Andreas, Sulingen, *19.12.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Hein, Rüdiger, Eime, *18.09.1968; Rohlfing, Karl-Heinz, Preußisch Oldendorf, *15.01.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2015-11-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Rohlfing, Karl-Heinz, Preußisch Oldendorf, *15.01.1964.
2022-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Hein, Rüdiger, Eime, *18.09.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Schwarz, Andreas, Maxdorf, *19.12.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.