2017-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Common, Heinz, Ötisheim, *20.08.1931. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Common, Ulrich, Ötisheim, *14.11.1959; Common, Martin, Ötisheim, *25.06.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.